ARAKATZEKO LAGUNTZAK:
BILATZAILEAK
LAGUNTZARAKO MENUAK:
ORRI HONEN BIDE-IZENA
ORRIAREN EDUKI NAGUSIA
Industri ingeniari
Masterra enpresen zuzendaritzan
Masterra ingurumen-kudeaketan
Enpresa zuzendaritzako kidea, kontsultorea eta auditorea 20 urtean zehar
Gipuzkoako Alderdi Popularreko idazkari nagusia
Zinegotzia Andoainen
Batzarkidea Gipuzkoako Batzar Nagusietan
Hizkuntzak: frantsesa
Leg | organoa | duen kargua | Alta | Baja |
---|---|---|---|---|
9 | Bozeramaileen batzordea | Bozeramaile | 2011-06-13 | 2015-03-31 |
9 | Osoko Bilkura | Batzarkidea | 2011-06-13 | 2015-03-31 |
9 | Batzorde Iraunkorra | Bozeramaile | 2011-07-12 | 2015-06-11 |
9 | Migrazio Politiketarako eta Herritarren Partaidetzarako Batzordea | Bozeramaile | 2011-07-12 | 2015-03-31 |
9 | Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Batzordea | Bozeramaile | 2011-07-12 | 2015-03-31 |
9 | Ogasun eta Finantza Batzordea | Bozeramaile | 2011-07-12 | 2015-03-31 |
9 | Gizarte Politikako Batzordea | Bozeramaile | 2011-07-12 | 2011-11-02 |
9 | Berdintasun Politiken, Giza Eskubideen eta Oroimen Historikoaren Batzordea | Batzordeko kidea | 2011-10-10 | 2011-11-02 |
9 | Sozietateen gaineko Zergaren erreformari buruzko Talde Txostengilea | Batzordeko kidea | 2012-01-30 | 2015-03-31 |
9 | Garapen ekonomikoa: ekonomia eta enplegua bultzatzeko Talde txostengilea | Batzordeko kidea | 2013-01-31 | 2015-03-31 |
9 | Lurralde Garapeneko Batzordea | Batzordeko kidea | 2013-07-15 | 2015-03-31 |
ORRI-OINA: