ARAKATZEKO LAGUNTZAK:
BILATZAILEAK
LAGUNTZARAKO MENUAK:
ORRI HONEN BIDE-IZENA
ORRIAREN EDUKI NAGUSIA
Zuzenbidean lizentziatua
Batzarkidea 2007-2011 legealdian
Hizkuntzak: gaztelania, frantsesa -erabiltzaile maila-
Leg | organoa | duen kargua | Alta | Baja |
---|---|---|---|---|
9 | Osoko Bilkura | Batzarkidea | 2011-06-17 | 2015-03-31 |
9 | Migrazio Politiketarako eta Herritarren Partaidetzarako Batzordea | Batzordeko kidea | 2011-07-12 | 2015-03-31 |
9 | OGASUN ETA FINANTZA BATZORDEAREN MAHAIA | Idazkaria | 2011-07-12 | 2015-03-31 |
9 | Etorkizuneko Batzordea | Bozeramaile | 2011-07-12 | 2013-04-23 |
9 | Ogasun eta Finantza Batzordea | Idazkaria | 2011-07-12 | 2015-03-31 |
9 | Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko Batzordea | Lehendakariordea | 2011-07-12 | 2015-03-31 |
9 | Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Batzordea | Batzordeko kidea | 2013-04-23 | 2015-03-31 |
ORRI-OINA: