ARAKATZEKO LAGUNTZAK:
BILATZAILEAK
LAGUNTZARAKO MENUAK:
ORRI HONEN BIDE-IZENA
ORRIAREN EDUKI NAGUSIA
Zuzenbidean lizentziatura eta doktoregoa
Hizkuntzak: gaztelania, frantsesa eta ingelesa
Leg | organoa | duen kargua | Alta | Baja |
---|---|---|---|---|
9 | Osoko Bilkura | Batzarkidea | 2011-09-13 | 2015-03-31 |
9 | Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Batzordea | Bozeramaile | 2011-09-20 | 2013-01-10 |
9 | Eskaeretarako eta Herritarrekiko Harremanetarako Batzordea | Bozeramaile | 2011-09-20 | 2015-03-31 |
9 | Gizarte Politikako Batzordea | Batzordeko kidea | 2011-09-20 | 2015-03-31 |
9 | Kultura, Gazteria eta Kirol Batzordea | Batzordeko kidea | 2011-09-20 | 2013-03-18 |
9 | Pobretutako herritarren beharrak eta eskaini beharreko baliabideak zehazteko Talde Txostengilea | Batzordeko kidea | 2012-06-26 | 2015-03-31 |
9 | Migrazio Politiketarako eta Herritarren Partaidetzarako Batzordea | Batzordeko kidea | 2013-01-10 | 2013-04-11 |
9 | Kultura, Gazteria eta Kirol Batzordea | Bozeramaile | 2013-03-18 | 2013-04-23 |
9 | Migrazio Politiketarako eta Herritarren Partaidetzarako Batzordea | Idazkaria | 2013-04-11 | 2015-03-31 |
9 | Kultura, Gazteria eta Kirol Batzordea | Batzordeko kidea | 2013-04-23 | 2015-03-31 |
9 | Lurralde Garapeneko Batzordea | Batzordeko kidea | 2013-07-15 | 2015-03-31 |
9 | Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren bilakaera finantzarioari eta irtenbide teknikoei buruzko azterketa-batzordea | Batzordeko kidea | 2014-10-28 | 2014-11-14 |
ORRI-OINA: